Макшеев Захар Андреевич
Макшеев Захар Андреевич
Военнослужащий
Годы жизни: * 25.03.1858+ 01.03.1935 н.ст.
Биография: Макшеев Захар Андреевич [25.03.1858-01.03.1935 н.ст.] Православный. Из дворян. Образование получил в Нижегородском гр. Аракчеева кадетском корпусе. В службу вступил 09.08.1874. Окончил Михайловское арт. училище. Выпущен Подпоручиком (ст. 22.05.1877) в 41-ю полевую пешую арт. бригаду. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 (в составе 24-й арт. бригады). Поручик (ст. 18.12.1878). Окончил Михайловскую арт. академию (по 1-му разряду). Штабс-Капитан (ст. 27.08.1882). Капитан (ст. 30.08.1885). Подполковник (ст. 30.08.1888). Командир роты 1-го кадетского корпуса (2 г. 5 д.). Полковник (пр. 1892- ст. 30.08.1892- за отличие). Инспектор классов Александровского кадетского корпуса (04.10.1894-15.01.1900). Директор Александровского кадетского корпуса (15.01.1900-13.01.1906). Ген-майор (пр. 1901- ст. 01.04.1901- за отличие). 13.08.1906 назначен директором Педагогического музея военно-учебных заведений и занимал эту должность более 10 лет. Ген-лейтенант (пр. 1907- ст. 22.04.1907- за отличие). Вскоре после Февральской революции Временное правительство сменило практически все высшее руководство Военного Министерства. Потерял свой пост и начальник ГУВУЗ ген. А.Ф. Забелин, на место которого 02.04.1917 был назначен М. Он пробыл во главе ГУВУЗ ок. 5 месяцев и 30.08.1917, когда началась чистка после корниловского выступления, был отчислен от должности. Уволен от службы по болезни с производством в Генералы от артиллерии, с мундиром и пенсией (28.09.1917- с 30.08.1917). Участник Белого движения на юге России в составе ВСЮР. Преподаватель Крымского кадетского корпуса (01.12.1920-01.09.1921). В эмиграции в Югославии. Преподавал в эвакуированных кадетских корпусах: Владикавказском, Сводном и Крымском. Инспектор классов б. Харьковского девичьего института (до его расформирования в 1932). Умер в Белграде. Похоронен на Новом кладбище (парцела 80, могила 4).
Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1878) Св. Станислава 1-й ст. (1904) Св. Анны 1-й ст. (1910) Св. Владимира 2-й ст. (1913) Белого Орла (ВП 22.03.1915 с 01.01.1915).Источники :Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М., 2003.
Источник информации: :Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М., 2003.Волков С.В. "Энциклопедия Гражданской войны. Белое движение". СПб, 2003. Информацию предоставил Илья Мухин (Москва)Высочайшие приказы по военному ведомству. Информацию предоставил Илья Мухин (Москва)«Список генералам по старшинству на 1914 г.», испр. на 15.07.1914. Информацию предоставил Илья Мухин (Москва)Фото предоставил Илья Мухин (Москва)Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград, 1916Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917 - 1999. Пашков Дом: Москва, 2004-2007, в 6-ти томах. Информацию предоставил Константин ПодлесскийЖурналы заседаний Временного правительства//Архиве новейшей истории России, т. 7-10. Информацию предоставил Илья Мухин (Москва)ВП 22.03.1915 Информацию предоставил Илья Мухин (Москва)Вестник Временного Правительства, №185, 24.10.1917. Информацию предоставил Илья Мухин (Москва)
Взято с сайта: grwar.ru
Военнослужащий
Годы жизни: * 25.03.1858+ 01.03.1935 н.ст.
Биография: Макшеев Захар Андреевич [25.03.1858-01.03.1935 н.ст.] Православный. Из дворян. Образование получил в Нижегородском гр. Аракчеева кадетском корпусе. В службу вступил 09.08.1874. Окончил Михайловское арт. училище. Выпущен Подпоручиком (ст. 22.05.1877) в 41-ю полевую пешую арт. бригаду. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 (в составе 24-й арт. бригады). Поручик (ст. 18.12.1878). Окончил Михайловскую арт. академию (по 1-му разряду). Штабс-Капитан (ст. 27.08.1882). Капитан (ст. 30.08.1885). Подполковник (ст. 30.08.1888). Командир роты 1-го кадетского корпуса (2 г. 5 д.). Полковник (пр. 1892- ст. 30.08.1892- за отличие). Инспектор классов Александровского кадетского корпуса (04.10.1894-15.01.1900). Директор Александровского кадетского корпуса (15.01.1900-13.01.1906). Ген-майор (пр. 1901- ст. 01.04.1901- за отличие). 13.08.1906 назначен директором Педагогического музея военно-учебных заведений и занимал эту должность более 10 лет. Ген-лейтенант (пр. 1907- ст. 22.04.1907- за отличие). Вскоре после Февральской революции Временное правительство сменило практически все высшее руководство Военного Министерства. Потерял свой пост и начальник ГУВУЗ ген. А.Ф. Забелин, на место которого 02.04.1917 был назначен М. Он пробыл во главе ГУВУЗ ок. 5 месяцев и 30.08.1917, когда началась чистка после корниловского выступления, был отчислен от должности. Уволен от службы по болезни с производством в Генералы от артиллерии, с мундиром и пенсией (28.09.1917- с 30.08.1917). Участник Белого движения на юге России в составе ВСЮР. Преподаватель Крымского кадетского корпуса (01.12.1920-01.09.1921). В эмиграции в Югославии. Преподавал в эвакуированных кадетских корпусах: Владикавказском, Сводном и Крымском. Инспектор классов б. Харьковского девичьего института (до его расформирования в 1932). Умер в Белграде. Похоронен на Новом кладбище (парцела 80, могила 4).
Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1878)
Источник информации: :Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М., 2003.Волков С.В. "Энциклопедия Гражданской войны. Белое движение". СПб, 2003. Информацию предоставил Илья Мухин (Москва)Высочайшие приказы по военному ведомству. Информацию предоставил Илья Мухин (Москва)«Список генералам по старшинству на 1914 г.», испр. на 15.07.1914. Информацию предоставил Илья Мухин (Москва)Фото предоставил Илья Мухин (Москва)Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград, 1916Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917 - 1999. Пашков Дом: Москва, 2004-2007, в 6-ти томах. Информацию предоставил Константин ПодлесскийЖурналы заседаний Временного правительства//Архиве новейшей истории России, т. 7-10. Информацию предоставил Илья Мухин (Москва)ВП 22.03.1915 Информацию предоставил Илья Мухин (Москва)Вестник Временного Правительства, №185, 24.10.1917. Информацию предоставил Илья Мухин (Москва)
Взято с сайта: grwar.ru