Львов Николай Владимирович
Львов Николай Владимирович
Военнослужащий
Годы жизни: * 03.05.1868+ 08.07.1933 н.ст.
Биография: Львов Николай Владимирович [03.05.1868-08.07.1933 н.ст.] Православный. Уроженец С-Петербурга. Образование получил в кадетском корпусе. В службу вступил 01.09.1885. Окончил Михайловское арт. училище (1888- по 1-му разряду). Выпущен в 29-ю арт. бригаду. Подпоручик (ст. 11.08.1886). Поручик (ст. 11.08.1890). Окончил Михайловскую арт. академию (1893- по 1-му разряду). Штабс-Капитан (ст. 28.05.1893). Поручик гв. (ст. 28.05.1893). Штабс-Капитан гв. (ст. 06.12.1896). Начальник маст. Петербургского оруд. завода (с 21.04.1900). Капитан гв. (ст. 06.12.1900). Полковник (ст. 28.03.1904). На 01.03.1914 в том же чине и должности. Ген-майор (ст. 06.12.1915). Помощник начальника Орудийного завода по технич. части (с 13.05.1916). На 10.07.1916 в том же чине и должности. В 05.1917 председатель комиссии по постройке Изюмского оптического завода. В 10.1918 взят в заложники большевиками. Освобожден после взятия Орла войсками ВСЮР (по документам архива УСБУ Харьковской области: В 1919 проживал в г. Изюм Изюмского уезда Харьковской губернии. Арестован органами ЧК 18.05.1919 за контрреволюционную деятельность. Дело закрыто Изюмской уездной ЧК 28.05.1919 за отсутствием обвинительных материалов с освобождением арестованного из-под стражи). Состоял для технич. поручений при Гл. арт. управлении снабжения ВСЮР. Штатный преподаватель в Сергиевском арт. училище (с 02.1920). В эмиграции в Югославии. Служил в Крагуевацком арсенале. С 1922 работал на заводах Шкода в Пльзене (Чехословакия). С 1924 работал на частном оружейном заводе в Страконицах. Заведывал испытанием оружия. Преподавал в училище Русского технического общества, Александровском лицее и 2-м Петроградском кадетском корпусе. Умер в Страконицах. Похоронен 10.07.1933 на Ольшанском кладбище Праги.
Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1904) Св. Анны 3-й ст. (1909) Св. Анны 2-й ст. (1913).Источники :Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.11.1906. С-Петербург, 1907
Источник информации: :Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.11.1906. С-Петербург, 1907Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1911. С-Петербург, 1911Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. С-Петербург, 1914Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград, 1916Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917 - 1999. Пашков Дом: Москва, 2004-2007, в 6-ти томах. Информацию предоставил Илья Мухин (Москва)Реабілітовані історією. Харківська область: Кн. 1. Харків, 2005. Информацию предоставил Вохмянин Валерий Константинович (Харьков)
Взято с сайта: grwar.ru
Военнослужащий
Годы жизни: * 03.05.1868+ 08.07.1933 н.ст.
Биография: Львов Николай Владимирович [03.05.1868-08.07.1933 н.ст.] Православный. Уроженец С-Петербурга. Образование получил в кадетском корпусе. В службу вступил 01.09.1885. Окончил Михайловское арт. училище (1888- по 1-му разряду). Выпущен в 29-ю арт. бригаду. Подпоручик (ст. 11.08.1886). Поручик (ст. 11.08.1890). Окончил Михайловскую арт. академию (1893- по 1-му разряду). Штабс-Капитан (ст. 28.05.1893). Поручик гв. (ст. 28.05.1893). Штабс-Капитан гв. (ст. 06.12.1896). Начальник маст. Петербургского оруд. завода (с 21.04.1900). Капитан гв. (ст. 06.12.1900). Полковник (ст. 28.03.1904). На 01.03.1914 в том же чине и должности. Ген-майор (ст. 06.12.1915). Помощник начальника Орудийного завода по технич. части (с 13.05.1916). На 10.07.1916 в том же чине и должности. В 05.1917 председатель комиссии по постройке Изюмского оптического завода. В 10.1918 взят в заложники большевиками. Освобожден после взятия Орла войсками ВСЮР (по документам архива УСБУ Харьковской области: В 1919 проживал в г. Изюм Изюмского уезда Харьковской губернии. Арестован органами ЧК 18.05.1919 за контрреволюционную деятельность. Дело закрыто Изюмской уездной ЧК 28.05.1919 за отсутствием обвинительных материалов с освобождением арестованного из-под стражи). Состоял для технич. поручений при Гл. арт. управлении снабжения ВСЮР. Штатный преподаватель в Сергиевском арт. училище (с 02.1920). В эмиграции в Югославии. Служил в Крагуевацком арсенале. С 1922 работал на заводах Шкода в Пльзене (Чехословакия). С 1924 работал на частном оружейном заводе в Страконицах. Заведывал испытанием оружия. Преподавал в училище Русского технического общества, Александровском лицее и 2-м Петроградском кадетском корпусе. Умер в Страконицах. Похоронен 10.07.1933 на Ольшанском кладбище Праги.
Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1904)
Источник информации: :Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.11.1906. С-Петербург, 1907Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1911. С-Петербург, 1911Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. С-Петербург, 1914Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград, 1916Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917 - 1999. Пашков Дом: Москва, 2004-2007, в 6-ти томах. Информацию предоставил Илья Мухин (Москва)Реабілітовані історією. Харківська область: Кн. 1. Харків, 2005. Информацию предоставил Вохмянин Валерий Константинович (Харьков)
Взято с сайта: grwar.ru