Матиясевич Михаил Степанович
[img=right]http://pskovgrad.ru/data_images0/image1/img]Матиясевич Михаил Степанович
Военнослужащий
Годы жизни: * 23.05.1878+ 05.08.1941 н.ст.
Биография: Матиясевич Михаил Степанович [23.05.1878-05.08.1941 н.ст.] Из дворян Могилевской губернии. Сын майора. Уроженец Смоленска. Образование получил в Ярославской военной школе (с 01.08.1895 - кадетский корпус). Определен на службу в 54-й пех. Минский полк рядовым на правах вольноопределяющегося с зачислением без экзамена в младший класс Одесского пехотного юнкерского училища (18.01.1895). Окончил Одесское пех. юнкерское училище (1897- по 1-му разряду). Переименован в Подпрапорщики (02.07.1897). Переведен в 3-й пех. Нарвский полк (01.10.1897). Подпоручик (пр. 21.09.1898- ст. 01.09.1897). Поручик (пр. 15.06.1902- ст. 01.09.1901). Переведен в 220-й пех. Епифанский полк (08.06.1904). Участник русско-японской войны 1904-05. В боях на р. Шахэ 29.09.-01.10.1904 ранен в обе руки, два раза в грудь, ранен и контужен в голову четырьмя ружейными и одной шрапнельной пулями. Отчислен от должности с оставлением в списках полка (26.06.1905). Прикомандирован к 217-му пех. Ковровскому полку (02.09.1905). Штабс-Капитан (пр. 10.09.1905- ст. 01.09.1905- за выслугу лет). Откомандирован в 220-й пех. рез. Епифанский полк (01.03.1906). Переведен в 3-й пех. Нарвский полк (06.04.1906). Прикомандирован к Виленскому военному училищу на должность младшего офицера сверх штата (16.09.1910). Переведен в Виленское военное училище младшим офицером (19.12.1912). Капитан (пр. 14.04.1913- ст. 01.09.1909). Участник мировой войны. На 01.1915 оставался в том же чине и должности. Командовал ротой, батальоном на Западном и Северном фронтах. 4 раза ранен. Полковник (пр. 07.1916- ст. 02.04.1916). На 01.08.1916 в 4-м пех. Копорском полку. В 1917 командовал 717-м пех. Сандомирским полком (4-й очереди- 180-я пех. дивизия, 34-й арм. корпус, 5-я армия, Сев. фронт). В 02.1918 демобилизован и, повидимому по идейным соображениям (родная сестра М. позже была членом общества политкаторжан), вступил в 04.1918 в РККА. Помощник военрука (позже военрук) Витебского отряда Западного участка завесы. Командовал бригадой 1-й Смоленской пех. дивизии, а позже и всей дивизией. 17.09.1918 вместе с дивизией прибыл в состав 5-й армии Вост. фронта. Штаб Смоленской дивизии был преобразован в штаб правой группы 5-й армии, причем М. стал командующим этой группой. За взятие Бугульмы группа войск М. получила благодарность от РВС 5-й армии. Осенью 1918 Правая группа войск была преобразована в 26-ю стр. дивизию, а М. становится ее начальником (с 07.11.1918). Руководил дивизией при взятии Уфы (31.12.1918) и оборонительных боях весной 1919. В 04.1919 получил отпуск по болезни. Возглавлял 7-ю армию Западного фронта, отбрасывавшую от Петрограда войска ген. Юденича (01.07.-26.09.1919). Командовал 3-й армией Восточного фронта (07.10.1919-15.01.1920), участвовал в боях за Омск. После взятия Омска 3-я армия была расформирована (30-я и 51-я стр. дивизии переданы в состав 5-й армии, а прочие части составили 1-ю рев. армию труда). Командующий 5-й армией (08.02.1920-27.08.1921), разбившей остатки войск Колчака, а так же Азиатскую дивизию ген. Унгерна. С 11.1921 — начальник Казанской военной школы, с которой в 1922 переехал в Киев. В 02.1922-04.1924 — начальник Объединенной школы имени Каменева. С начала 1924 в отставке по болезни (персональный пенсионер). Проживал в Киеве. В 1925 подал в ГУВУЗ рапорт о принятии на службу, но получил отказ. В 1926-1930 читал лекции в Киевском институте Народного Образования. В 1929 окончил Курсы совершенствования Высшего комсостава. В 01.1931 был арестован по делу «Весна». Вину не признал. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Через 2 года освобожден. В 1937 вновь арестован. В 1940 освобожден "за отсутствием состава преступления". Умер в Киеве. Похоронен на Лукьяновском кладбище Киева.
Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (06.12.1912) Св. Анны 4-й ст. (11.12.1904) Св. Анны 3-й ст. (ВП 01.1915).Источники :Тинченко Я. Голгофа русского офицерства в СССР 1930-1931 годы. М. 2000
Источник информации: :Тинченко Я. Голгофа русского офицерства в СССР 1930-1931 годы. М. 2000Гражданская война и военная интервенция в СССР. М. 1983Тарасов Е. Командарм М.С. Матиясевич. //ВИЖ, 1969, №2Тинченко Я. Трижды командарм и четырежды победитель. //Киевские ведомостиСписок полковникам по старшинству. Составлен по 01.08.1916. Петроград, 1916РГВИА, ф. 409, оп.1, п/с 1886 (1914 г.) Информацию предоставил Михаил БасхановВП по военному ведомству//Разведчик №1268, 24.02.1915
Взято с сайта: grwar.ru
Военнослужащий
Годы жизни: * 23.05.1878+ 05.08.1941 н.ст.
Биография: Матиясевич Михаил Степанович [23.05.1878-05.08.1941 н.ст.] Из дворян Могилевской губернии. Сын майора. Уроженец Смоленска. Образование получил в Ярославской военной школе (с 01.08.1895 - кадетский корпус). Определен на службу в 54-й пех. Минский полк рядовым на правах вольноопределяющегося с зачислением без экзамена в младший класс Одесского пехотного юнкерского училища (18.01.1895). Окончил Одесское пех. юнкерское училище (1897- по 1-му разряду). Переименован в Подпрапорщики (02.07.1897). Переведен в 3-й пех. Нарвский полк (01.10.1897). Подпоручик (пр. 21.09.1898- ст. 01.09.1897). Поручик (пр. 15.06.1902- ст. 01.09.1901). Переведен в 220-й пех. Епифанский полк (08.06.1904). Участник русско-японской войны 1904-05. В боях на р. Шахэ 29.09.-01.10.1904 ранен в обе руки, два раза в грудь, ранен и контужен в голову четырьмя ружейными и одной шрапнельной пулями. Отчислен от должности с оставлением в списках полка (26.06.1905). Прикомандирован к 217-му пех. Ковровскому полку (02.09.1905). Штабс-Капитан (пр. 10.09.1905- ст. 01.09.1905- за выслугу лет). Откомандирован в 220-й пех. рез. Епифанский полк (01.03.1906). Переведен в 3-й пех. Нарвский полк (06.04.1906). Прикомандирован к Виленскому военному училищу на должность младшего офицера сверх штата (16.09.1910). Переведен в Виленское военное училище младшим офицером (19.12.1912). Капитан (пр. 14.04.1913- ст. 01.09.1909). Участник мировой войны. На 01.1915 оставался в том же чине и должности. Командовал ротой, батальоном на Западном и Северном фронтах. 4 раза ранен. Полковник (пр. 07.1916- ст. 02.04.1916). На 01.08.1916 в 4-м пех. Копорском полку. В 1917 командовал 717-м пех. Сандомирским полком (4-й очереди- 180-я пех. дивизия, 34-й арм. корпус, 5-я армия, Сев. фронт). В 02.1918 демобилизован и, повидимому по идейным соображениям (родная сестра М. позже была членом общества политкаторжан), вступил в 04.1918 в РККА. Помощник военрука (позже военрук) Витебского отряда Западного участка завесы. Командовал бригадой 1-й Смоленской пех. дивизии, а позже и всей дивизией. 17.09.1918 вместе с дивизией прибыл в состав 5-й армии Вост. фронта. Штаб Смоленской дивизии был преобразован в штаб правой группы 5-й армии, причем М. стал командующим этой группой. За взятие Бугульмы группа войск М. получила благодарность от РВС 5-й армии. Осенью 1918 Правая группа войск была преобразована в 26-ю стр. дивизию, а М. становится ее начальником (с 07.11.1918). Руководил дивизией при взятии Уфы (31.12.1918) и оборонительных боях весной 1919. В 04.1919 получил отпуск по болезни. Возглавлял 7-ю армию Западного фронта, отбрасывавшую от Петрограда войска ген. Юденича (01.07.-26.09.1919). Командовал 3-й армией Восточного фронта (07.10.1919-15.01.1920), участвовал в боях за Омск. После взятия Омска 3-я армия была расформирована (30-я и 51-я стр. дивизии переданы в состав 5-й армии, а прочие части составили 1-ю рев. армию труда). Командующий 5-й армией (08.02.1920-27.08.1921), разбившей остатки войск Колчака, а так же Азиатскую дивизию ген. Унгерна. С 11.1921 — начальник Казанской военной школы, с которой в 1922 переехал в Киев. В 02.1922-04.1924 — начальник Объединенной школы имени Каменева. С начала 1924 в отставке по болезни (персональный пенсионер). Проживал в Киеве. В 1925 подал в ГУВУЗ рапорт о принятии на службу, но получил отказ. В 1926-1930 читал лекции в Киевском институте Народного Образования. В 1929 окончил Курсы совершенствования Высшего комсостава. В 01.1931 был арестован по делу «Весна». Вину не признал. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Через 2 года освобожден. В 1937 вновь арестован. В 1940 освобожден "за отсутствием состава преступления". Умер в Киеве. Похоронен на Лукьяновском кладбище Киева.
Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (06.12.1912)
Источник информации: :Тинченко Я. Голгофа русского офицерства в СССР 1930-1931 годы. М. 2000Гражданская война и военная интервенция в СССР. М. 1983Тарасов Е. Командарм М.С. Матиясевич. //ВИЖ, 1969, №2Тинченко Я. Трижды командарм и четырежды победитель. //Киевские ведомостиСписок полковникам по старшинству. Составлен по 01.08.1916. Петроград, 1916РГВИА, ф. 409, оп.1, п/с 1886 (1914 г.) Информацию предоставил Михаил БасхановВП по военному ведомству//Разведчик №1268, 24.02.1915
Взято с сайта: grwar.ru